南充市人民代表大会第1、2、3号公告
☝点击蓝字关注我们
南充市第六届人民代表大会第六次会议
关于接受杜永龙辞职的决定
(2021年2月21日南充市第六届
人民代表大会第六次会议通过)
因职级晋升,杜永龙提出辞去南充市第六届人民代表大会常务委员会副主任职务。根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的有关规定,南充市第六届人民代表大会第六次会议决定:接受杜永龙辞去南充市第六届人民代表大会常务委员会副主任职务。
南充市人民代表大会
公 告
(第1号)
南充市第六届人民代表大会第六次会议于2021年2月21日依法选举:
温桂彪为南充市第六届人民代表大会常务委员会副主任。
现予公告。
南充市第六届人民代表大会
第六次会议主席团
2021年2月21日
南充市人民代表大会
公 告
(第2号)
南充市第六届人民代表大会第六次会议于2021年2月21日依法选举:
文兴洪、刘卫颖(女)、夏永国为南充市第六届人民代表大会常务委员会委员。
现予公告。
南充市第六届人民代表大会
第六次会议主席团
2021年2月21日
南充市人民代表大会
公 告
(第3号)
南充市第六届人民代表大会第六次会议于2021年2月21日依法选举:
欧阳丹东为南充市中级人民法院院长。
现予公告。
南充市第六届人民代表大会
第六次会议主席团
2021年2月21日
温桂彪同志简历
温桂彪,男,汉族,1965年1月出生(56岁),四川南充人,中共党员,1983年8月参加工作,省委党校研究生学历,毕业于四川省委党校经济管理专业。
现任南充市人大常委会副主任、党组成员。
1981.09--1983.07 岳池师范学校学习
1983.07--1983.08 待分配
1983.08--1986.09 南充县曲水小学教师
1986.09--1994.01 南充市白塔中学教师(其间:1988.09--1990.07南充教育学院中文专业脱产大专学习)
1994.01--1997.03 南充市高坪区政府办公室干部、科长,1994.03主办科员
1997.03--1998.04 南充市高坪区青莲乡党委副书记
(1995.08--1997.12四川省委党校经济管理专业函授本科学习)
1998.04--1998.12 南充市高坪区政府办公室副主任
1998.12--1999.11 南充市委组织部研究室干部
1999.11--2002.05 南充市委组织部办公室主任
2002.05--2004.07 南充市委组织部干部三科科长
(2000.09--2003.06四川省委党校经济管理专业研究生学习)
2004.07--2006.09 南充市政府办公室副主任、党组成员
2006.09--2007.10 西充县委常委、县纪委书记
2007.10--2009.05 南充市委副秘书长、市委、市政府接待办主任
2009.05--2009.07 南充市政府办公室党组书记
2009.07--2011.10 南充市政府副秘书长、政府办公室主任、党组书记
2011.10--2011.12 南充市顺庆区委副书记,2011.11顺庆区代区长
2011.12--2013.12 南充市顺庆区委副书记、区长
2013.12--2015.06 蓬安县委书记
2015.06--2016.04 蓬安县委书记、县人大常委会主任
2016.04--2016.06 蓬安县人大常委会主任
2016.06--2016.08 南充市环境保护局党组书记、蓬安县人大常委会主任
2016.08--2017.01 南充市环境保护局党组书记
2017.01--2017.02 南充市政协党组成员、秘书长、市环境保护局党组书记
2017.02--2019.07 南充市政协党组成员、秘书长
2019.07--2021.02 南充市政协党组成员、秘书长、机关党组书记
2021.02-- 南充市人大常委会副主任、党组成员
欧阳丹东同志简历
欧阳丹东,男,汉族,1970年3月出生(50岁),重庆人,中共党员,1991年7月参加工作,大学学历,毕业于西南政法大学法律专业。
现任南充市中级人民法院院长、党组书记。
1987.09--1991.07 西南政法大学法律系法律专业学习
1991.07--1992.02 广华化纤股份有限公司干部
1992.02--1997.03 广汉市人民法院书记员、助理审判员
1997.03--1999.06 广汉市人民法院审判员、副庭长、高坪法庭庭长、民事审判庭庭长(其间:
1997.09--1998.04挂任德阳市中级人民法院经一庭庭长助理)
(1995.10--1997.06西南政法大学民法专业研究生课程进修班学习)
1999.06--2000.06 广汉市人民法院党组成员、院长助理
2000.06--2001.09 广汉市人民法院副院长、党组成员
2001.09--2002.04 中江县人民法院代理院长、党组书记
2002.04--2006.11 中江县人民法院院长、党组书记(其间:2002.11--2003.02被四川省委组织部派往美国波士顿大学、明尼苏达大学交流学习)
2006.11--2006.12 德阳市旌阳区人民法院党组书记
2006.12--2011.10 德阳市旌阳区人民法院院长、党组书记
2011.10--2011.11 德阳市中级人民法院党组成员
2011.11--2016.06 德阳市中级人民法院副院长、党组成员、审判委员会委员、审判员
2016.06--2017.12 四川省高级人民法院行政庭庭长、审判员,2016.11三级高级法官
2017.12--2019.12 四川省高级人民法院审委会委员、行政庭庭长、审判员
2019.12--2021.01 四川省高级人民法院审委会委员、审判管理办公室主任、审判员
2021.01--2021.02 南充市中级人民法院代理院长、党组书记
2021.02-- 南充市中级人民法院院长、党组书记
近期热门视频
“四川天府健康通”使用攻略
宋朝华:多建睿智之言 多献务实之策 多谋创新之举
翼飞委员开会 ▏他们每天都在忙些啥?
开课?开播?明天10点半直播给你看!
翼飞委员开会 ▏VLOG解密闭环式两会
政协第六届南充市委员会第五次会议开幕
南充市第六届人民代表大会第六次会议开幕
四川表扬一批先进,南充这些地方上榜!
总监制/周毅 监制/黎剑锋 何志 胡斌
审核/陈斌 王庆 赖云 责编/刘晨曦 编辑/小南
来源/©南充新闻
权威发布!